Familiegegevens en opleiding
Geen
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt J.A.van Doornik als gezagvoerder gedurende:
* 1850 t/m 1852 van de bark “Wilhelmina Catharina”, gebouwd in 1850 te Elshout, 735 ton o.m., varend voor Jhr. J.L. de Jonge te Alblasserdam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Geen
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
Geen
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 15 juni/01 juli 1867 staat vermeld dat is voorgesteld/benoemd als honorair lid de scheepsgezagvoerder N.M. de Groot Stiffry, op voordracht van de heer C.A.Rutgers van Rozenburg.023.
De schepen van de kapitein
Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093
Naam kapitein Naam schip vertrek terugkomst
N.M.O. de Groot Stiffrey Hendrika 11 maart 1861 03 oktober 1862
Henderika 17 maart 1863 21 januari 1864
Henderika 03 juni 1864 27 mei 1865
Bouma025 vermeldt N.M.O.de Groot Stiffry als gezagvoerder gedurende:
* 1862 t/m 1865 van de bark “Hendrika” ex Ardjoeno, gebouwd in 1848 te Amsterdam, 522 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam;
* 1866 t/m 1871 van de bark “Vice Admiraal May”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 756 ton o.m., varend voor Rutgers & Hissink te Amsterdam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Simon de Boer werd geboren op 21 juni 1822 te Amsterdam, Nederlands Hervormd. Hij woonde aanvankelijk te Amsterdam en vestigde zich op 09 juli 1861 te Rotterdam, waar hij o.a. woonde aan de Boompjes Wijk 1 nr. 126, de Westzeedijk Wijk 15 nr. 674 (nieuw nr. 49) en aan de Schiedamschedijk Wijk 15 nr. 674. Hij vertrok op 27 april 1863 weer naar Amsterdam.
Hij was getrouwd met Helena Koelman, geboren op 19 maart 1822 te Stavoren, Rooms Katholiek005.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
-
de Boer was met vlagnummer R8 in de periode 1858 t/m 1880 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein S. de Boer met vlagnummer R8 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
-
1858 geen vermelding van schip en boekhouder
-
1862 van de bark “Antonia Geertruida” 367 last varend voor P. van den Arend te Rotterdam
-
1863 t/m 1867, 1874, 1877, 1878 geen vermelding van schip en boekhouder
Ene S.de Boer was in 1857-1858 en in 1861 secretaris van de Maatschappij058. Ik heb geen zekerheid of het deze kapitein betreft.
Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:
-
de Boer Antonia Geertruida 07 maart 1860 08 juni 1861
Delft 10 december 1861 22 oktober 1862
Bouma025 vermeldt geen kapitein de Boer op een schip met de naam “Delft”. Het enige schip dat in aanmerking zou kunnen komen is de bark “Delft” ex Wilhelmina Catharina, (1850 te Delfshaven, 735 ton o.m.) varend voor Bonke & Co te Rotterdam.
Bouma025 vermeldt S.de Boer gedurende:
-
1860 t/m 1861 op de bark “Antonia Geertruida”, gebouwd in 1857 te Lekkerkerk, 694 ton o.m., varend voor P.v.d. Arend te Rotterdam. Het schip voer in 1862 voor de Gebr. Goedkoop te Amsterdam. Het schip was herdoopt in “Sliedrecht”.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Laurent van Geelkerken werd geboren op 26 februari 1812 te Hoek in Zeeuws Vlaanderen als zoon van Marinus van Geelkerken, chirurgijn, en Margaretha Plankeel.
Hij huwde op 22 januari 1840 te Rotterdam met Maria Stetser, geboren 26 november 1815 te Rotterdam als dochter van Maria Stetser. Laurent woonde te Hoek, West-Kapelle en Rotterdam.
Hij overleed op 24 augustus 1878 te Rotterdam005.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
L.van Geelkerken werd met nr.589 lid van Zeemanshoop per 06 juli 1841 op voorspraak van H.Poppen. Zijn schip was de "Harmonie". Hij heeft als lid bedankt002. Ten tijde van de inschrijving waren van Geelkerken 28 resp. 25 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1840002a.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 29 juni/06 juli 1841 werd tot effectief lid voorgedragen/benoemd Laurens van Geelkerken, oud 29 jaar, voerend de brik “Harmonie”, wonend te Rotterdam, op voordracht van kapitein H.Poppen. Zijn vlagnummer werd 589.023
L.van Geelkerken was met vlagnummer R85 van 1839 t/m 1871 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
L.van Geelkerken was van 1859-1860, 1862 en 1866-1868 afwisselend commissaris en in 1869 permanent commissaris van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart058
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In het Jaarverslag 1859 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een schadevergoeding kreeg van f 100,-,- kennelijk vanwege een ongeluk met zijn schip058.
De schepen van de kapitein
lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
589 1841 brik Harmonie geen opgave
1842 brik Harmonie Bonke & Co te Rotterdam
1843-1850 bark Johan Jacob idem
1851-1852 bark Johann Jacob idem
In de Jaarverslagen van het College staat kapitein L. van Geelkerken met vlagnummer R85 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
* 1849, 1851 van de bark “Johan Jacob” 350 last varend voor Bonke & Co te Rotterdam
* 1855, 1858 van het fregat “Delft” 417 last varend voor Bonke & Co te Rotterdam
* 1859 geen schip vermeld
* 1862 t/m 1865 van de bark “Delft” 388 last varend voor Bonke & Co te Rotterdam
* 1866, 1867 geen schip vermeld
Bouma025 vermeldt L. van Geelkerken als gezagvoerder gedurende:
* 1838 t/m 1843 op de brik “Harmonie”, gebouwd in 1830 te Alblasserdam, 246 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;
* 1844 t/m 1852 op de bark “Johan Jacob”, gebouwd in 1844 te Schiedam, 650 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. In 1852 strandde het schip op Prinsen-eiland op reis van Rotterdam naar Batavia;
* 1854 op de bark “Theresia” ex Aeolus, gebouwd in 1840 te Dordrecht, 440 ton o.m. varend voor Bonke & Co te Rotterdam
* 1855 t/m 1859 op het 3/m schip “Delft”, gebouwd in 1839 te Schiedam, 789 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. Het schip brandde in 1859 uit met een lading suiker te Soerabaja;
* 1861 t/m 1866 op de bark “Delft”, ex Wilhelmina Catharina, gebouwd in 1850 te Elshout, 735 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
L.van Geelkerken verzorgde per 15 maart 1846 vanuit Nieuwediep met de “Johan Jacob” een troepentransport van 4 officieren en 120 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 13 juli 1846 na 120 dagen. Onderweg was 1 militair overleden.
Op 30 april 1863 vertrok hij van Brouwershaven met de “Delft” en 1 landmachtofficier. Hij arriveerde te Batavia op 01 augustus 1863 na 93 dagen.065.
Zierikzeesche Courant 23 januari 1864
Te Brouwershaven gearriveerd op 20 januari 1864 de “Delft”, kapitein L. van Geelkerken van Batavia
Zierikzeesche Courant 30 maart 1864
Te Brouwershaven gearrriveerd op 26 maart 1864 de “Delft”, kapt. L. van Geelkerken, komend van Rotterdam op weg naar New York. Het schip zeilde uit op 27 maart 1864.
In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door L. van Geelkerkekn.104.
Familiegegevens en opleiding
Geen
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
J.G.Kettel was met vlagnummer R85 in de periode 1871 t/m 1877 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Dat betekende dat hij wèl de Maatschappijvlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen058.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
In het Jaarverslag 1877 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar voor het vlaglidmaatschap heeft bedankt058.
In het Jaarverslag 1874 van de Maatschappij staat kapitein J.G.Kettel met vlagnummer R85 in de ledenlijst als gezagvoerder maar zonder vermelding van schip en boekhouder058.
Bouma025 vermeldt J.G.Kettel als gezagvoerder gedurende:
* 1871 t/m 1874 van het 3/mschip “India” ex Anny Richmond, gebouwd in 1861 te Bath-Maine, 1300 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Geen
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
W.van der Meer Wz, geboren 14 november 1842, werd per 12 april 1876 met vlagnummer 7 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Willem", boekhouders Barend Visser & Zn. De contributie werd voldaan door zijn vrouw Geertruida Hamstra, geboren 26 juni 1848028-fol.145.
Willem van der Meer werd per 05 februari 1872 met vlagnummer 7 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Harmonie", boekhouders Rodenhuis & Zn. Verdere gegevens ontbreken028-fol.132.
In het ledenregister 1895 van de AAKZ werd een foutieve nummering gegeven en kreeg van der Meer nr.6. Voorts werd in de registers van Sweijs in de jaren 1902 en 1903 geen nr.7 vermeld, terwijl in 1904 wederom W.van der Meer wordt opgeven. Ik neem aan dat het om dezelfde van der Meer gaat (er werd in 1902 géén "nieuwe" van der Meer ingeschreven) en dat dus de lidmaatschapsperiode liep van 1872-1907034.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen
vlagnummer periode type naam van het schip036 boekhouder/reder
H7 1872 bark Delft (ex Wilhelmina Catharina) Wed.Stadlander & Middelhoven, Zaandam
1880-1882 bark Maria Agnieta (ex Perseverence) Repko & Co, Harlingen
gestrand op Terschelling en wrak. Zeetijdingen 24-12-1882
Bouma025 vermeldt W. v/d Meer als gezagvoerder gedurende:
* 1881 t/m 1882 van de bark “Maria Agnieta” ex Perseverance, gebouwd in 1853 te Amble, 290 ton o.m., varend voor Repko & Co te Harlingen. Het schip is op Terschelling gestrand en wrak geraakt.
Overige bijzonderheden
Geen
|