Familiegegevens en opleiding
Binze Stoffels werd geboren op 12 oktober 1825 te Het Bildt als zoon van Tjitte Stoffels en Wobbeltje Binzes van der Werf.
Hij trouwde op 02 september 1852 te Leeuwarden met Elisabeth Margaretha Winkler, geboren op 01 januari 1824 te Leeuwarden als dochter van Lourens Winkler en Trijntje Spoelstra. Haar overlijden heb ik niet gevonden in de tien-jaren tafels van 1843-1922 in Amsterdam.
Javabode 24 september 1859114
Advertentie. Op heden overleed in het Militaire Hospitaal te Weltevreden de heer B.F. Stoffels, in leven gezagvoerder van het Nederlandse schip NICOLAAS WITSEN.
Batavia, 18 september.
Een kapitein Binse Stoffels, 32 jaar, uit Leeuwarden was op 17 april 1858 getuige bij het huwelijk van kapitein Edo Hendriks Zuidema en Aafje van den Berg.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
B.T. Stoffels was met vlagnummer R82 in de periode 1853 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058
Hij was effectief lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg” maar geen vlagnummer bekend.
Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)
In het Jaarverslag 1859 van de Maatschappij tot Nut derr Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat het lid B. (zonder tweede initiaal) Stoffels in 1859 is overleden. De ledenlijst bevat maar één kapitein Stoffels. In de ledenlijst van 1858 van het Jaarverslag wordt onder R82 een B.F. Stoffels genoemd met als schip de “Nicolaas Witsen”, varend voor Jeremias Meyes te Amsterdam058.
Er is dus een discrepantie tussen de opgave van het overlijdensjaar en het gezagvoerderschap van de Nicolaas Witsen (zie hierna bij Bouma025).
De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van het College staat kapitein B.Stoffels met vlagnummer R82 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
1855 van de sch. “Stad Leeuwarden” last varend voor Barend Visser & Zoon te Leeuwarden
1858 van de bark “Nicolaas Witsen” 352 last varend voor Jerem. Meyes & Zonen te Amsterdam
lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036
vlagnummer periode type naam van het schip boekhouder/reder
geen 1852 sch. Stad Leeuwarden Barend Visser & Zn, Harlingen
Bouma025 vermeldt B.T.Stoffels als gezagvoerder gedurende:
* 1853 t/m 1857 op de 2/m sch. “Stad Leeuwarden”, gebouwd in 1853 te Harlingen, 153 ton o.m., varend voor Barend Visser & Zn te Amsterdam;
* 1858 t/m 1863 op de bark “Nicolaas Witsen”, gebouwd in 1858 te Amsterdam, 660 ton o.m., varend voor Jeremias Meyes & Zn te Amsterdam. (moet zijn 1859, het jaar van zijn overlijden)
In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop023 dd 29 december 1857 staat vermeld dat het schip op 30 december 1857 van de werf Witte Olijfant van Jeremias Meyjes van stapel zal lopen.
Overige bijzonderheden
Op 19 maart 1859 vertrok van de rede van Texel de bark “Nicolaas Witsen” van Jeremias Meijjes & Zn onder kapitein B.T.Stoffels en arriveerde op 12 juli te Batavia na een reis van 114 dagen026(38/048).
Familiegegevens en opleiding
Geen
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
Lid van het Harlinger zeemanscollege “Zeemansvoorzorg.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
Kapitein J.J.Dijk was in 1869 gezagvoerder van het kofschip de "Drie Gebroeders". In dat jaar strandde hij met dat schip (Zeetijding 21 november 1869). De reders waren Zeilmaker & Co. die het schip op 21 april 1868 te Rotterdam hadden gekocht van de Nederlandsche Kofscheepsreederij. Het schip heette eerst "Helena Catharina" (86 last, 163 ton).010-p.93.
lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036
vlagnummer periode type naam van het schip boekhouder/reder
H51/H19 1854-1857 sch.kof Barend025 Barend Visser & Zo, Harlingen
1857-1860 2/m sch. Stad Leeuwarden Barend Visser & Zn, Harlingen
1867-1868 kof Drie Gebroeders (ex Helena Catharina) Zeilmaker & Co, Harlingen
gestrand en wrak
Bouma025 vermeldt J.J.Dijk als gezagvoerder gedurende:
* 1838 t/m 1846 van de kof “Harlingen”, gebouwd in 1838 te Harlingen, 158 ton o.m., varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen;
* 1858 t/m 1861 op de 2/m sch. “Stad Leeuwarden”, gebouwd in 1853 te Harlingen, 153 ton o.m., varend voor Barend Visser & Zn te Amsterdam. Het schip is in 1861 gestrand te Curaçao en wrak geraakt;
* 1868 t/m 1869 van de kof “Drie Gebroeders” ex Helena Catharina, gebouwd in 1832 te Joure, 163 ton o.m., varend voor Zeilmaker & Co te Harlingen. Het schip is in 1869 gestrand en wrak geraakt.
Overige bijzonderheden
Geen