Familiegegevens en opleiding
Geen
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
W.Halbertsma werd met nr.575 effectief lid van Zeemanshoop per 13 juni 1854 op voorspraak van J.A.de Haas. Zijn schip was de "Johanna". Heeft als lid bedankt002.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 06/13 juni 1854 werden als effectief lid voorgedragen benoemd Watse Halbertsma, oud 26 jaar, voerend de brik “Johanna”, voor rekening van Jan Corver & Co, op voordracht van kapitein J.A.de Haas.023
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
575 1854-1857 brik Johanna Jan Corver & Co
1858-1862 geen opgave van schip en boekhouder
Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:
W.Halbertsma Johanna 01 augustus 1855 16 juni 1856
Johanna 30 september 1856 15 augustus 1856
Stortingsregisters vermeldende het schip, reisddoel, de kapitein en de boekhouder van het schip, deelhebbers van de bemanning met vermelding van rang, gage en het beloop der stortingne in de verscheidene klassen 13 delen 1822-1890. Stadsarchief van Amsterdam 491/307-319
Hierna vermeldt bron van gegevens omtrent kapitein S.IJ.Parma
491-312/145 Stad Zwolle, geen reisdoel opgegeven, Vertrek 08 november 1845. Terug 3 december 1844
W.Halbertsma 2de stuurman
Bouma025 vermeldt W.Halbertsma als gezagvoerder gedurende:
* 1855 t/m 1857 van de brik “Johanna”, gebouwd in 1854 op de werf van Pauw te Muiden, 271 ton o.m., varend voor J.Corver & Co te Amsterdam.
Overige bijzonderheden
In: “Norbert van den Berg, chroniqueur van de bark Scheveningen”, uitg. Scribo Mare/Spiegel der Zeilvaart, 58 pp, 2005.
Op 19 april 1855, zeilend op de Atlantische Oceaan op weg naar Indië, beschrijft de chroniqueur de ontmoeting met een Nederlands schip. Per sloep werd een bezoek aan dit schip gebracht:
“Eerst toen de sloep teruggekeerd was vernamen wij daaromtrent iets naders; de kapitein die de goedheid gehad heeft om zich voor ons gerief een belangrijk oponthoud te getroosten, heet Halbertsma en voer de brik Johanna te Amsterdam thuis behorende. Hij had reeds 96 dagen reis van Batavia en had St.Helena aangedaan. … “
Familiegegevens en opleiding
Arie Jacobsz Ouwehand Sr werd geboren op 20 oktober 1822 te Katwijk als zoon van Jacob Arysz. Ouwehand en Jannetje Arijsd Vooijs.
Hij trouwde in 1846 te Katwijk met Maartje Jansd. van Duyvenbode.
Hij overleed ter plaatse op 26 mei 1899.
Hij staat vermeld als kapitein op De Hoop van 1852-1857, van 1857-1864 op de Johanna, van 1865-1871 op de Maria Regina en van 1875-1882 op de Hendrik Daniël054-093.
In 1982 verscheen een privé-uitgave over de stamboom van het zeevaardersgeslacht Ouwehand onder de titel “The Oldhand and the Sea”, waarin tevens gegevens over de familie Spaanderman.
De schepen van de kapitein
Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093
A.J.Ouwehand Johanna 29 november 1860 24 oktober 1861
Johanna 12 april 1863 geen melding
Bouma025 vermeldt A.J.Ouwehand als gezagvoerder van:
* 1854 t/m 1857 op de kof “Hoop”, gebouwd in 1842 te Muiden, 62 ton o.m., varend voor M.Bonse & Co te Amsterdam;
* 1858 op hetzelfde schip maar nu varend voor F.Tepe te Amsterdam;
* 1858-1867 op de brik “Johanna”, gebouwd in 1854 te Muiden, 271 ton o.m., varend voor F.Tepe te Amsterdam;
* 1868-1869 op hetzelfde schip maar dan varend voor W.D.Prins te Amsterdam. Het schip werd in 1869 verkocht naar Duitsland;
* 1865 t/m 1870 op de bark “Maria Regina” (ex-Maria Catharina), gebouwd in 1853 te Nieuwendam, 426 ton o.m., varend voor F.Tepe te Amsterdam. Het schip werd in 1870 verkocht naar het buitenland
Bouma vermeldt A.Ouwehand als gezagvoerder van:
* 1858-1860 op de 2/mschooner “Herwijnen”, gebouwd in 1853 te Amsterdam, 190 ton o.m., varend voor W.van Diepen Jr te Amsterdam
* 1862-1865 op de sloep “Maria”, gebouwd in 1849 te Husum, 64 ton o.m., varend voor F.Tepe te Amsterdam;
* 1870 t/m 1872 op de brik “Accra” (ex Adolf Strantzen), gebouwd in 1861 te Geestemünde, 224 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam.
* 1873 t/m 1875 op de brik comp. “Elmina”, gebouwd in 1865, 289 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam;
Bouma vermeldt J.A.Ouwehand als gezagvoerder van:
* 1872-1878 op de bark “Hendrik Daniël” (ex Josephina Bernardina, ex Anna Maria Henriëtte), gebouwd in 1840 te Amsterdam, 326 ton o.m., varend voor G.A.Cramer te Amsterdam;
* 1878-1882 op hetzelfde schip, maar dan varend voor Cramer, Haighton & Co te Amsterdam.
Er is in de opgaven van van der Plas054 wellicht onjuiste toedelingen van schepen aan A.J.junior en A.J.senior. Ik heb alle door hem vermelde schepen bij beide kapiteins in bovenstaande lijst opgenomen.
Overige bijzonderheden
Geen