Familiegegevens en opleiding
Harm Addes werd geboren op 29 oktober 1830 te Veendam als zoon van de schipper Pieter Cristiaan Koops en Lammechien Jans van der Wal
Harm Addes trouwde op 11 februari 1857 te Veendam als schipper met Aafien Hoetjer, geboren op 03 augustus 1833 te Veendams dochter van de schipper, later koopman Gerrit Jacobs Hoetjer en Geertje Harms Schreuder. Aafien overleed op 10 september 1881 te Veendam, 48 jaar, leerlooister, weduwe.
Harm Addes overleed op 15 mei 1873 te Emmikhoven, 42 jaar, houthandelaar.
Burgerlijke Stand akten in de provincie Groningen vermelden Harm Addes als schipper in 1857, 1861, 1862, als koopman in 1868, 1872 en als houthandelaar in 1873
Lidmaatschap van zeemanscollege(s)
H.A. Koops was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer Y5 resp. 120 in de periode 1861 t/m 1868.
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt H.Koops Pz als gezagvoerder gedurende:
* 1860 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Afiena”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 151 ton o.m., varend voor S.Barends te Hoogezand;
* 1868 op hetzelfde schip maar nu voor P.C.Koops te Veendam.
In de ledenlijst van het Veendammer zeemanscollege opgenomen in een almanak uit 1862 uitgegeven door de zeemanscolleges van Wildervank en Nieuwe Pekela wordt H.A.Koops vermeld als gezagvoerder van de “Afina” met vlagnummer Y5 resp. 120.
De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:
12 februari 1849, kof “Lammechina”, schipper Pieter Christiaans Koops, matroos Harm Addes Koops.
25 februari 1850, kof “Lammechina”, schipper Pieter Christiaans Koops, stuurman Harm Addes Koops.
07 februari 1852, kof “Lammechina”, schipper Pieter Christiaans Koops, stuurman Harm Addes Koops.
05 februari 1853, kof “Lammechina”, schipper Pieter Christiaans Koops, stuurman Harm Addes Koops.
21 januari 1854, kof “Lammechina”, schipper Pieter Christiaans Koops, stuurman Harm Addes Koops.
30 januari 1856, kof “Lammechina”, schipper Pieter Christiaans Koops, stuurman Harm Addes Koops.
14 februari 1857, kof “Lammechina”, schipper Harm Addes Koops, 26 jaar.
01 maart 1858, kof “Lammechiena”, schipper Harm Addes Koops, 27 jaar.
18 februari 1865, schoener “Afina”, schipper Harm Addes Koops Pz, 35 jaar uit Veendam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Otto Duintjer werd geboren 20 maart 1831 te Veendam als zoon van de schipper Derk Hindriks Duintjer en Gepke Ottes Post.
Otto trouwde op 30 juni 1856 te Veendam als schipper met Geertje Hanssen, geboren 03 november 1834 te Veendam als dochter van de zeeman Obbe Alberts Hanssen en Anje Jans Smit.
Het Bevolkingsregister 1876-1904, registratienummer 4709, pagina 505 te Leeuwarden vermeldt Otto Derks Duintjer, Geertje Hanssen en een reeks kinderen.
Ik heb geen overlijdensakten van Otto en Geertje gevonden, ook niet te Rotterdam.
De Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen vermelden Otto als schipper in 1856, 1857, 1859, 1862, 1867, 1871, 1873, 1876, 1877, 1880.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
O.D.Duintjer was effectief lid van het zeemanscollege “De Harmonie” in Wildervank met vlagnummer 14 in de periode 1857 t/m 1892.
O.D.Duintjer was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer B7 resp. 147 in de periode 1859 t/m 1886.
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt O.D.Duintjer als gezagvoerder gedurende:
* 1858 t/m 1868 van de kof “Aukje Gepkelina” ex Aukje, gebouwd in 1850 te Woudsend, 78 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Veendam;
* 1869 t/m 1870 van de 2/m sch. “Afiena”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 151 ton o.m., varend voor G.Hoetjer te Veendam;
* 1871 t/m 1877 op hetzelfde schip maar nu voor Hoetjer & Koops;
* 1878 t/m 1881 van de bark “Baron van Pallandt” ex Graafstroom, gebouwd in 1858 te Alblasserdam, 756 ton o.m., varend voor J.van Renswoude & Zn te Rotterdam. Met teakhout van Moulmein bij Plymouth gestrand en wrak.
In de ledenlijst van het Veendammer zeemanscollege opgenomen in een almanak uit 1862 uitgegeven door de zeemanscollegess van Wildervank en Nieuwe Pekela wordt O.H.Duinter vermeld als gezagvoerder van de “Aukje Gepkelina”, met vlagnummer 147.
In een Naamlijst van Leden van het Veendammer zeemanscollege in 1880 aanwezig in het Veenkoloniaal Museum te Veendam staat O.D.Duitjer als gezagvoerder van de “Baron van Pallandt” met vlagnummer 147.
Otto Derks Duintjer te Veendam koopt op 16 maart 1865 van Gurben Ates Veenstra te Drachten voor 1000 gulden de kof “Aukjen Gepkelina”
Bron de Notariële Archieven Harlingen Tresoar Deel 050039 periode 1865
De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:
22 januari 1845, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en de scheepsjongen Otto Derks Duintjer.
28 januari 1847, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman kok Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld, matroos en een lichtmatroos.
17 januari 1849, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjes, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en de lichtmatroos Otto Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld.
16 januari 1850, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok, matroos en de lichtmatroos Otto Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld.
06 februari 1851, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en 2 matrozen waaronder Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld.
14 januari 1852, kof “Friso”, schipper Derk Hindriks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman Otto Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld, kok, matroos en lichtmatroos.
04 januari 1854, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman kok, matroos en een lichtmatroos.
21 januari 1856, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, geen leeftijd en woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en een matroos.
09 februari 1857, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 25 jaar geen woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en een matroos.
20 februari 1858, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 26 jaar geen woonplaats vermeld. Voorts stuurman, kok en een matroos.
26 februari 1862, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 30 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en lichtmatroos
17 februari 1864, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 32 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en matroos.
25 februari 1865 kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 33 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en lichtmatroos.
10 februari 1866, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 34 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en matroos.
16 februari 1867, kof “Aukje Gepkalina”, schipper Otto Derks Duintjer, 35 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een lichtmatroos.
24 februari 1868, schoener “Afiena”, schipper Otto Derks Duintjer, 36 jaar uit Veendam. Voorts stuurman kok, 2 matrozen en een lichtmatroos.
15 februari 1871, schoener “Afiena” schipper Otto Derks Duintjer, 39 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok, 2 matrozen en een lichtmattroos.
03 februari 1873, schoener “Afiena”, schipper Otto D.Duintjer, 43 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een matroos.
09 januari 1875, schoener “Afina” schipper Otto D.Duintjer, 41 jaar uit Veendam. Voorts stuurman, kok en een lichtmatroos.
In de 19 monsterrollen op het overzicht van het Noordelijk Scheepvaart Museum te Groningen wordt gesproken van Otto en Otto Derks Duintjer.
Het overzicht luidt:
1845 scheepsjongen op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer (zijn vader) geen leeftijd
1847 kok op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd
1849-1850 lichtmatroos op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd
1851 matroos op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd
1852 stuurman op de kof “Friso” onder Derk Hindriks Duintjer geen leeftijd
Otto Duintjer heeft de gehele subalterne periode onder zijn vader gevaren
1854-1867 schipper op de kof “Aukje Gepkalina” 22-35 jaar
1868-1875 schipper op de schoener “Afiena” 36-41 jaar
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Lambertus werd geboren op 06 september 1849 te Wildervank als zoon van de schipper Egbert Geerts Olthof en Grietje Steenhuis.
Lambertus trouwde op 07 maart 1877 te Veendam als schipper met Niessina Bakker, geboren op 03 novenver 1852 te Veendam als dochter van de schipper Pieter Jans Bakker en Gerrechien Jakobs Wilkens. Niessina overleed op 21 februari 1919 te Groningen, 66 jaar, weduwe.
Lambertus overleed op 07 mei 1896 te Groningen, 46 jaar, koffiehuishouder,
Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen vermelden Lambertus als schipper in 1877, 1879, 1880, zonder beroep in 1884, als koffiehuishouder in 1886, 1889.
Lidmaatschap van zeemanscollege(s)
L.E.Olthof was effectief lid van het Veendammer zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” met vlagnummer14 in de periode 1878 t/m 1896.
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt L.J.Olthof als gezagvoerder gedurende:
* 1878 t/m 1884 van de 2-mastschoener “Afiena”, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 151 ton o.m., varend voor J.G.Hoetjer te Veendam. Het schip voer in 1885 voor reder K.Posthumus te Harlingen en was herdoopt in “Vrachtzoeker”.
In een Naamlijst van Leden van het Veendammer zeemanscollege in 1880 aanwezig in het Veenkoloniaal Museum te Veendam staat L.E.Olthof als gezagvoerder van de “Afina” met vlagnummer 14.
De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum vermeldt:
29 januari 1870, galjoot “Anna Magretha”, kapitein Egbert Geerts Olthof, matroos Lambertus Olthof, 20 jaar uit Veendam.
05 februari 1872, schoener “Anna Magrieta”, schipper Geert E. Olthof, stuurman Lambertus Egberts Olthof, 22 jaar uit Veendam.
19 februari 1873, schoener “Anna”, schipper Eoldert Eilderts van der Wijk, stuurman Lambertus Olthof, 23 jaar uit Veendam.
17 februari 1876, galjoot “Pieter”, schipper Pieter Bekkering, stuurman Lambertus Olthof, 25 jaar uit Veendam
15 februari 1877, schoener “Afina”, schipper Lambertus Olthof, 27 jaar uit Veendam.
09 februari 1882, schoener “Afina”, schipper Lambertus Olthof, 32 jaar uit Veendam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Wietse Velthuis was gehuwd met Klaasje Weissenbach
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
Wytze Velthuis werd per februari 1880 met vlagnummer H33 ingeschreven als lid van het Harlinger college "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Jetske", boekhouder K.Posthumus & Co. De contributie werd voldaan door zijn vrouw Klaasje Weissenbach, geboren 06 oktober 1851. Ten tijde van de inschrijving had het echtpaar 2 kinderen: Geertje (30 juli 1877) en Hiltje (10 januari 1879).
Uit de ledenlijsten van het College in "Sweijs" blijkt dat in 1879 een W.Velthuis vlagnummer 87 voerde. Deze werd niet ingeschreven in de Registers van het College. Ik neem vooralsnog aan dat het om dezelfde personen gaat.
Op grond van de aanname was W.Velthuis met vlagnummer H87 lid van het College in 1879 en in 1880-1893 met vlagnummer 33034.
Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)
Hij overleed op 27 september 1893 te Calcutta op het Engelse stoomschip "Arroyo". Zijn weduwe had recht op een uitkering uit het fonds van ¦1350,- uit te betalen in 18 halfjaarlijkse termijnen. Zijn 5 kinderen Geertje (16 jaar), Hiltje (14 jaar), Cornelis (12 jaar), Hendrik (7 jaar) en Klaasje (6 jaar) kregen ieder een uitkering van ¦20,- ineens028-fol.162.
De schepen van de kapitein
lid van het Harlinger college Zeemansvoorzorg036
vlagnummer periode type naam van het schip boekhouder/reder
H33 1878-1881 kof Jetske (ex Twee Gebroeders) K.Posthumus & Co, Harlingen
1882 sch.br. Den Helder
(ex Vier Gebroeders, ex Stad Oldenzaal) van Vliet & Co, Nieuwediep
1884-1887 sch. Vrachtzoeker (ex Afiena) K.Posthumus, Harlingen
1888 sch. Vrachtzoeker (ex Afiena) kap/eigenaar, Harlingen
lek te Egersund op strand gezet en verkocht
volgens Bouma 25 is de Vrachtzoeker in 1888 herdoopt in Drie Gezusters
Bouma025 vermeldt W.Veldhuis/Velthuis als gezagvoerder gedurende:
* 1879 t/m 1882 van de kof “Jetske” ex Twee Gebroeders, gebouwd in 1850 te Hoogezand, 112 ton o.m., varend voor K.Posthumus & Co te Harlingen. Het schip is in 1882 op zee verlaten en gezonken.
* 1883 van de sch.brik “De Helder” ex Vier Gebroeders, ex Stad Oldenzaal, gebouwd in 1866 te Amsterdam, 241 ton o.m., varend voor van Vliet & Co te Nieuwediep. Het schip werd in 1883 verkocht naar Noorwegen;
* 1884 t/m 1888 van de 2/msch “Vrachtzoeker” ex Afiena, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 132 ton o.m., varend voor K.Posthumus te Harlingen. Het schip voer in 1889 onder kapitein/eigenaar W.Velthuis te Harlingen en was herdoopt in “Drie Gezusters”;
* 1888 t/m 1889 van de 2/msch “Drie Gezusters” ex Vrachtzoeker, ex Afiena, gebouwd in 1859 te Hoogezand, 132 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Harlingen. Het schip raakte in 1889 lek te Egersund, werd op het strand gezet en verkocht. Het voer later onder de naam “Fram.
Overige bijzonderheden
Harlinger Courant dd 07 maart 1878, Scheepvaartberichten096
Uitgegaan:
“Harlingen 04 Maart Jetske, W.Velthuis, Noorwegen.”
|