Familiegegevens en opleiding
Geen
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
L.F.Nevels werd met vlagnummer 749 effectief lid van Zeemanshoop per 14 september 1858 op voorspraak van D.van Ketwich. Zijn schip was de “Cesar”002.
In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 07/14 september 1858 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Lucas Franciscus Nevels, oud 30 jaar, voerend de brik “Cesar”, voor rekening van E.Kiderlen, wonende te Coevorden, adres bij van den Beij & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.van Ketwich.023.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
749 1858-1859 brik Cesar E.Kinderlen
1860 sch.brik Goede Bedoeling van den Bey & Co
1861-1862 sch. Bernardus idem
1863 brik Solide idem
1864-1872 geen vermelding van schip en boekhouder
Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093
L.F.Nevels Goede Bedoeling 01 december 1860 30 oktober 1860
Bernardus 25 maart 1861 16 april 1862
Bernardus 27 mei 1862 10 december 1862
Bouma025 vermeldt L.F.Nevels als gezagvoerder gedurende:
* 1859 t/m 1861 van de brik “Cesar”, gebouwd in 1850 te Kinderdijk, 344 ton o.m., varend voor E.Kiderlen te Bennebroek;
* 1861 t/m 1863 van de 2/m schoner “Bernardus”, gebouwd in 1850 te Zierikzee, 159 tono.m., varend voor v/d Bey & Co te Amsterdam.
“Op 10 januari 1863 werd de Bernardus op een veiling in verkocht voor 13.000 gulden aan C.Mackenstein. De schoener werd omgedoopt in: Albrecht Frederik”074
* 1864 van de brik “Solide”, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 220 ton o.m., varend voor v/d Bey & Co te Amsterdam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Leendert den Breems werd geboren te Vlaardingen op 08 juni 1827 als zoon van Hendrik den Breems (scheepsgezagvoerder) en Neeltje van Luyk. Hij bracht het tot scheepsgezagvoerder005 p.54.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
L.den Breems was met vlagnummer R149 in de periode 1836 t/m 1842 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
Gezien de geboortedatum (1827) moet het hier om een ander persoon gaan anders was hij al op zijn negende jaar gezagvoerder.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt L. den Breems als gezagvoerder gedurende:
-
1837 t/m 1839 van de hoeker “Twee Gebroeders”, gebouwd in 1828, bouwplaats niet vermeld, 135 ton o.m., varend voor C.W. van Dam te Dordrecht;
-
1854 t/m 1855 van de schkof “Vereeniging” ex Johannes Bonge, gebouwd in 1839 aan de Weser, 77 ton o.m., varend voor Bangma & Verhoeff te Rotterdam;
-
1853 t/m 1855 van de hoeker “Verwisseling”, gebouwd in 1837 te Vlaardingen, 99 ton o.m., varend voor S.van Gijn & Zn te Vlaardingen;
De twee voorgaande opgaven slaan vermoedelijk op twee verschillende personen.
-
1859 t/m 1860 van de schkof “Kurkhandel”, ex Henriëtte Jeltina, ex Vrouw Henriëtte, ex Eersteling,gebouwd in 1826 te Rotterdam, 89 ton o.m., varend voor L.v/d Hilst te ’s Gravenhage;
-
1861 t/m 1862 van de brik “Hendrik & Anna” ex Commerce d’Amiëns, gebouwd in 1850 te Boulogne, 160 ton o.m., varend voor J.Meyer Veerman te Middelharnis. Het schip voer in 1863 voor P.H.Robijn te Harlingen en was herdoopt in “Mercurius”;
-
1865 t/m 1867 van de brik “Solide”, gebouwd in 1863 te Hoogezand, 220 ton o.m., varend voor v/d Bey & Co te Amsterdam. Het schip is in 1867 verongelukt in Japan.
Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldtin een overzicht van kapiteins op Vlaardinger schepen:
-
den Breems 1853-1854 ARDINA
1854-1855 FORTUNA
Overige bijzonderheden
Genealogie 9(2):p.50. Bespreking W.Kooijmans. “Kronieken van de familie Kooijmans”. (CBG-nr. G/Kooij). Hierin gegevens over de Vlaardingse schipper Maarten den Breems.