Datum vanaf: |
1911 |
Kapitein: |
Nieman, G.D. |
Overige informatie: |
0 |
Familiegegevens
Gerardus Johan werd geboren op 27 april 1881 te Gorinchem als z.v. Laurens de Bruijn (loodgieter) en Elisabeth Sara de Jongh.
G.J. trouwde op 23 mrt. 1934 te Baarn met Petronella Cornelia Formijne (33) – geb. 21.03.1899 te Wervershoof – d.v. Jan Formijne en Petronella Helana van Voorthuijsen.
G.J. overleed op 02 jan. 1964 te Baarn (82).
Kinderen
??
Opleiding
Gerardus Johan werd op 24 aug. 1896 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.
Na de 3-jarige opleiding werd hij geplaatst als leerling op het s.s. PRINS WILLEM III naar Suriname. Gage 12 gulden/maand. Maakte 4 reizen met dit pass.schip onder kapt. Metus en kapt. Jutte. Gages later 16, 20 en 24 gulden.
Op 10 nov. 1900 terug van deze reizen met zeer goed attest.
Trad op 28 juli 1899 in dienst bij de K.W.I.M. als stuurmansleerling op PRINS WILLEM III, gage 12 gulden/maand.
Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart met 3 talen op 22 februari 1901 te Amsterdam.
Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart op 11.11.1904 te Amsterdam.
Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 13.12.1907 te ’s-Gravenhage.
Na het doorlopen van de rangen werd G.J. de Bruijn op 24.10.1924 aangesteld als gezagvoerder van het s.s. COPPENAME.
De schepen van de kapitein
* 10/1911 – 02/1912 van het s.s. COPPENAME – geb. in 1908
* 06/1912 – 11/1912 van het s.s. PRINS WILLEM V – geb. in 1897
* 04/1915 – 07/1915 van het s.s. JAN VAN NASSAU – geb. in 1913
* 07/1916 – 02/1917 van het s.s. JAN VAN NASSAU – geb. in 1913
* 07/1917 – 04/1918 van het s.s. PRINS WILLEM I – geb. in 1901
* 02/1919 – 05/1920 van het s.s. PRINS WILLEM I – geb. in 1901
* 05/1920 – 08/1921 van het s.s. COMMEWIJNE – geb. in 1907
* 08/1921 – 10/1921 van het s.s. VENEZUELA – geb. in 1915
* 10/1921 – 01/1922 van het s.s. ORANJE NASSAU – geb. in 1911
* 01/1922 – 05/1922 van het s.s. MELISKERK – geb. in 1920
* 05/1922 – 08/1922 van het s.s. VAN RENSSELAER – geb. in 1920
* 08/1922 – 03/1923 van het s.s. BREDA – geb. in 1921
* 03/1923 – 06/1923 van het s.s. CRIJNSSEN – geb. in 1919
* 07/1923 – 08/1923 van het s.s. BENNEKOM – geb. in 1917
* 08/1923 – 08/1923 van het s.s. VAN RENSSELAER – geb. in 1920
* 08/1923 – 12/1923 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904
* 12/1923 – 02/1925 van het s.s. JASON – geb. in 1912
* 02/1925 – 07/1925 van het s.s. ALMELO – geb. in 1918
* 07/1925 – 11/1925 van het s.s. BENNEKOM – geb. in 1917
* 11/1925 – 12/1925 van het s.s. HELDER – geb. in 1920
* 12/1925 – 10/1926 van het s.s. ORANJE NASSAU – geb. in 1911
* 10/1926 – 12/1926 van het s.s. CRIJNSSEN – geb. in 1919
Van 26.12.1926 t/m 15.12.1927 ziek, waarvan 9 maanden in het Burgerziekenhuis.
Afgekeurd voor de zeedienst en op 16.12.1927 gepensioneerd met f 250,- per maand.
Overige bijzonderheden
Gezagvoerder bij de K.W.I.M. en de KNSM.
Familiegegevens
Gerardus Johan werd geboren op 27 april 1881 te Gorinchem als z.v. Laurens de Bruijn (loodgieter) en Elisabeth Sara de Jongh.
G.J. trouwde op 23 mrt. 1934 te Baarn met Petronella Cornelia Formijne (33) – geb. 21.03.1899 te Wervershoof – d.v. Jan Formijne en Petronella Helana van Voorthuijsen.
G.J. overleed op 02 jan. 1964 te Baarn (82).
Kinderen
??
Opleiding
Gerardus Johan werd op 24 aug. 1896 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.
Na de 3-jarige opleiding werd hij geplaatst als leerling op het s.s. PRINS WILLEM III naar Suriname. Gage 12 gulden/maand. Maakte 4 reizen met dit pass.schip onder kapt. Metus en kapt. Jutte. Gages later 16, 20 en 24 gulden.
Op 10 nov. 1900 terug van deze reizen met zeer goed attest.
Trad op 28 juli 1899 in dienst bij de K.W.I.M. als stuurmansleerling op PRINS WILLEM III, gage 12 gulden/maand.
Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart met 3 talen op 22 februari 1901 te Amsterdam.
Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart op 11.11.1904 te Amsterdam.
Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 13.12.1907 te ’s-Gravenhage.
Na het doorlopen van de rangen werd G.J. de Bruijn op 24.10.1924 aangesteld als gezagvoerder van het s.s. COPPENAME.
De schepen van de kapitein
* 10/1911 – 02/1912 van het s.s. COPPENAME – geb. in 1908
* 06/1912 – 11/1912 van het s.s. PRINS WILLEM V – geb. in 1897
* 04/1915 – 07/1915 van het s.s. JAN VAN NASSAU – geb. in 1913
* 07/1916 – 02/1917 van het s.s. JAN VAN NASSAU – geb. in 1913
* 07/1917 – 04/1918 van het s.s. PRINS WILLEM I – geb. in 1901
* 02/1919 – 05/1920 van het s.s. PRINS WILLEM I – geb. in 1901
* 05/1920 – 08/1921 van het s.s. COMMEWIJNE – geb. in 1907
* 08/1921 – 10/1921 van het s.s. VENEZUELA – geb. in 1915
* 10/1921 – 01/1922 van het s.s. ORANJE NASSAU – geb. in 1911
* 01/1922 – 05/1922 van het s.s. MELISKERK – geb. in 1920
* 05/1922 – 08/1922 van het s.s. VAN RENSSELAER – geb. in 1920
* 08/1922 – 03/1923 van het s.s. BREDA – geb. in 1921
* 03/1923 – 06/1923 van het s.s. CRIJNSSEN – geb. in 1919
* 07/1923 – 08/1923 van het s.s. BENNEKOM – geb. in 1917
* 08/1923 – 08/1923 van het s.s. VAN RENSSELAER – geb. in 1920
* 08/1923 – 12/1923 van het s.s. PRINS FREDERIK HENDRIK – geb. in 1904
* 12/1923 – 02/1925 van het s.s. JASON – geb. in 1912
* 02/1925 – 07/1925 van het s.s. ALMELO – geb. in 1918
* 07/1925 – 11/1925 van het s.s. BENNEKOM – geb. in 1917
* 11/1925 – 12/1925 van het s.s. HELDER – geb. in 1920
* 12/1925 – 10/1926 van het s.s. ORANJE NASSAU – geb. in 1911
* 10/1926 – 12/1926 van het s.s. CRIJNSSEN – geb. in 1919
Van 26.12.1926 t/m 15.12.1927 ziek, waarvan 9 maanden in het Burgerziekenhuis.
Afgekeurd voor de zeedienst en op 16.12.1927 gepensioneerd met f 250,- per maand.
Overige bijzonderheden
Gezagvoerder bij de K.W.I.M. en de KNSM.
Familiegegevens
N.H.C. werd geboren op 01 juli 1875 te Gorinchem als z.v. Nicolaas van Baaren (winkelier) en Maria Catharina Driemeijer.
N.H.C. (30) trouwde op 07 sept. 1905 te Schoonhoven met Sijgje Meijer (25) – geb. te Schoonhoven – d.v. Barend Arnoldus Meijer en Elisabeth van Baaren.
N.H.C. overleed op 22 juli 1963 te Naarden (88).
Kinderen
- Nicolaas – geb. 05.06.1906 te Schoonhoven.
- Andries Hendrik Carel – geb. 24.08.1910 te Schoonhoven.
- Arnoldus Barend - geb. 24.08.1910 te Schoonhoven.
Opleiding
Nicolaas H.C. werd op 04 aug. 1890 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam.
Na de opleiding op 15.09.1894 geplaatst voor 3 reizen als lichtmatroos op het s.s. AFRIKAAN naar de Congo, kapt. Duijand. Gage f 10.
Op 21.10.1895 geplaatst als lichtmatroos op het s.s. TITAN, kapt. Thompson, naar Java, gage f 20.
Op 18.02.1896 terug van de reis met zeer goed attest.
Behaalde het diploma 3e stuurman grote stoomvaart op 28 mei 1896 met 3 talen te Rotterdam.
Behaalde het diploma 2e stuurman grote stoomvaart in juni 1901 te Amsterdam.
Behaalde het diploma 1e stuurman grote stoomvaart op 18 nov. 1903 te Amsterdam.
De schepen van de kapitein
* 08/1916 – 11/1916 van het s.s. TELLUS – geb. in 1904
In nov. 1916 op eigen verzoek ontslagen, maar in dec. 1919 weer in dienst van de Mij.
* 12/1919 – 06/1920 van het s.s. TELLUS – geb. in 1904
* 06/1920 – 01/1921 van het s.s.NEPTUNUS – geb. in 1906
* 01/1921 – 10/1923 van het pass.schip PRINS DER NEDERLANDEN – geb. in 1902
* 02/1924 – 01/1927 van het pass.schip PRINS DER NEDERLANDEN – geb. in 1902
* 01/1927 – 09/1930 van het pass.schip ORANJE NASSAU – geb. in 1927
* 09/1930 – 03/1931 van het pass.schip VAN RENSSELAER – geb. in 1920
Op 05.01.1931 met pensioen. Pensioen van f 2.880,- per jaar.
Overige bijzonderheden
Gezagvoerder bij de K.N.S.M. / K.W.I.M.
Overlijdensadvertentie in AH 24-07-1963
|