Familiegegevens en opleiding
Johannes Andries Schott (“zich schrijvende Scott”) werd geboren te Rotterdam op 05 juni 1806.
Hij trouwde met Adriana Margaretha van der Hart, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1812.003
Joannes Andries Scott werd geboren op 05 juni 1806 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Andries Scott, commissaris der binnenloodsen, en Elizabeth van Hemert. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Schiedamsche Singel Wijk 15 nr. 610. Hij vertrok op 24 juni 1859 naar Oosterhout.
Hij huwde te Rotterdam op 27 september 1837 met Adriana Margaritha van der Hart, geboren 25 oktober 1812 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Dingeman van der Hart en Anna Degen. Hij werd na zijn loopbaan op zee scheepsreder005.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
J.A.Scott werd met vlagnummer 441 per 13 november 1838 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein B.J.Smeengh. Als zijn schip is genoemd de “Prinses Marianne”. Toegevoegd is “bedankt” 002. Ten tijde van de inschrijving was de man 32 en de vrouw 25 jaar002a.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 06/13 november 1838 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Johannes Andries Scott, oud 32 jaar, voerend de “Princes Mariane”, varende voor A.van Hoboken te Rotterdam, wonende te Rotterdam en met als adres de heer R.J.Martens te Amsterdam, op voordracht van kapitein B.J.Smeengh. Hij kreeg vlagnummer 441023.
Lid van het WZF per 28 januari 1840. Toegevoegd is: “ingevolge Art 35* van het Reglemt moet de kapitn terwijl hij van rotterdam is varende dubbele contributie betalen”. Bedankt in 1850003.
In de nootulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 feburari 1831 staat het bericht van B.J.Smeengh over “zijn vertrek na Ladin en bedankende voor zijn functie als Commissaris.” 042
J.A.Scott (soms gespeld als Schott) was met vlagnummer R35 in de periode 1838 t/m 1877 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)
J.A.Scott was in 1846 en 1849 afwisselend commissaris en vice president van 1855-1858 van de Maatschappij058.
De schepen van de kapitein
lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
441 1838 kof Johanna Ottellie N.van Walree
1839-1846 fregat Prinses Marianne A.van Hoboken & Zn te Rottterdam
1848 fregat Twee Anthony’s idem
1849 fregat Cortgene idem
In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.A.Scott met vlagnummer R35 als gezagvoerder in de ledenlijsten van:
* 1849, 1851 van het fregat “Cortgene” 420 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1867, 1874 geen schip vermeld
J.A.Scott maakte de volgende reizen005:
-
* Jacobus 1834 Passaroeang - Hellevoetsluis geen lading vermeld
-
* Cortgene 1850 Rotterdam - Batavia geen lading vermeld
1852 Rotterdam - Suriname diversen
1855 Batavia - Rotterdam koffie
Bouma025 vermeldt J.A.Scott als gezagvoerder gedurende:
-
* er wordt géén kapitein Scott genoemd op een schip de “Jacobus”. Maar van Sluijs013 vermeldt een bericht uit het Handelsblad uit 1834 waarin is vermeld dat ene kapitein A.Scott voor A.van Hoboken in 1834 een reis maakte van Passaroeang naar Rotterdam;
-
* er wordt geen kapitein Scott genoemd op het schip “Johanna Ottilia”. Het schip was een kof, gebouwd in 1829, bouwplaats niet vermeld, 170 ton o.m., varend voor N. van Walree te Amsterdam;
-
* 1839 t/m 1848 op het 3/m schip “Prinses Marianne”, gebouwd in 1831 te Kinderdijk, 710 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
-
* 1849 op de bark “Twee Anthony’s”, gebouwd in 1844 te Rotterdam, 799 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
-
* 1850 t/m 1855 op de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
J.A.Schott verzorgde per 13 november 1838 vanuit Hellevoetsluis met de “Prinses Marianne” een troepentransport van 1 officier en 20 manschappen. Te St. Georg d’Elmina werden 2 officieren, 38 manschappen en 150 Afrikaanse recruten aan boord genomen, terwijl 38 manschappen ter plaatse achterbleven. Hij arriveerde te Batavia op 18 april 1839 na 156 dagen. Van de Afrikanen waren er 4 en van de Europesche manschappen 2 onderweg overleden065.
Familiegegevens en opleiding
Richardus Jozephus Rijken werd gedoopt op 21 april 1806 te Rotterdam als zoon van de Rooms-Katholieke Joannes Rijken, commies bij de Rijksbelastingen, en Agatha Wap, beiden wonende te Woerden. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Schiekade Wijk 14 nr. 468 en aan de Koningssteeg Wijk 2 nr. 86.
Hij huwde op 07 oktober 1832 te Rotterdam met Catharina Baaten, gedoopt 09 september 1810 te Rotterdam, als dochter van de Rooms-Katholieke Marinus Baaten, tapper, en Adriana Berke.l005.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
R.J.Rijken (adres bij A.van Hoboken & Zn) werd met vlagnummer 476 per 02 juli 1839 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van kapitein B.J.Martens. Zijn schip ten tijde van de inschrijving was de "Johanna". Toegevoegd is "bedankt"002. Ten tijde van de inschrijving waren Rijken en zijn vrouw 33 resp. 30 jaar. Ingeschreven staat 1 zoon uit 1833002a.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 25 juni/02 juli 1839 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Richardus Josephus Rijken, oud 33 jaar, voerend de brik “Johanna”, wonend te Rotterdam en als adres aldaar bij A.van Hoboken & Zonen, op voordracht van kapitein B.J.Martens023.
R.J.Rijken werd per 14 april 1840 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop Toegevoegd is: “de kapt van eenen anderen Haven als Amsterdm varende betaald ingevolge Art 35* dubb. Contr”. Bedankt per 1850002
R.J.Rijken was van 1841 t/m 1857 met vlagnummer R26 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
476 1839 brik Johanna A.van Hoboken & Zn te Rotterdam
1840 brik Willem idem
1841-1842 geen vermelding van schip en boekhouder
1843-1849 fregat Menado A.van Hoboken & Zn te Rotterdam
In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum Rotterdam) staat kapitein R.J.Ryken als gezagvoerder in de ledenlijst van058:
* 1849 het fregat “Menado” 334 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1851 de bark “Amboina” 386 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1855 het fregat “Cortgene” 397 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
Bouma025 vermeldt R.J.Rijken als gezagvoerder gedurende:
* 1840 op de brik “Johanna”, gebouwd in 1827 te Rotterdam, varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1841 op de brik “Willem”, gebouwd in 1826 te Rotterdam, 230 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1844 t/m 1852 op het 3/m schip “Menado” ex Borneo, gebouwd in 1830 te Rotterdam, 645 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1852 op het 3/m schip “Amboina”, gebouwd in 1840 te Rotterdam, 722 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1853 t/m 1855 op het 3/m schip “India”, gebouwd in 1834 te Rotterdam, 850 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1856-1857 op de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam
Overige bijzonderheden
R.J.Rijken vervoerde per 03 mei 1847 vanuit Hellevoetsluis met de “Menado” 1 militair naar Batavia. Aankomstdatum en reisduur zijn niet vermeld.
Op 13 oktober 1848 verzorgde hij vanuit Hellevoetsluis met de “Menado” een troepentransport van 5 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 20 januari 1849 na 99 dagen.
Op 22 november 1851 voer hij vanuit Hellevoetsluis met de “Amboina” en 1 landmachtofiicier plus 1 manschap. Hij arriveerde op 12 juni 1852 na 203 dagen te Batavia. Er is geen melding omtrent deze uitzonderlijk lange reisduur065.
Op 10 mei 1854 vertrok hij vanuit Brouwershaven met de “India” met een contingent van 4 officieren en 140 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 18 augustus 1854 te Batavia na een reis van 100 dagen.
Op 20 mei 1855 vertrok hij van Hellevoetsluis met de “India” met aan boord 1 landmachtofficier en 5 manschappen. De aankomstdatum is niet vermeld 065.
Tijdens de reis van mei - september 1855 van de “India” waren passagiers Eduard Douwes Dekker (Multatuli) , zijn vrouw Tine van Wijnbergen en hun zoontje Edu. Deze overtocht werd als een “rustige zeereis van mei tot september 1855” beschreven.
p.297 in “MULTATULI. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker. SUN,Nijmegen. 2002, 912 pp.
Familiegegevens en opleiding
David Dunlop werd geboren op 16 juni 1827 te Rotterdam als zoon van David Dunlop, directeur van de sleephelling te Overmaas, en Margrieta Hooykaas. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Coolsingel Wijk 14 nr. 562 (nieuw nr. 1), te IJsselmonde en te Overmaas.
Hij trouwde te Rotterdam op 13 augustus 1856 met Leonora Schaap, geboren 26 mei 1832 te Rotterdam, dochter van Amerik Schaap en Emmerentia Drost. Leonora vertrok na het overlijden van haar man op 02 mei 1864 naar Katwijk en trouwde op 07 september 1865 met Cornelis Schoorel.
Leonora overleed op 31 oktober 1897 te Dern Haag
David overleed op 25 juli 1862 aan boord van de “Cortgene”, liggende ter reede van Padang.005.
NRC 01 oktober 1862
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
David Dunlop Dz was met vlagnummer R12 in de periode 1831 t/m 1862 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In het Jaarverslag 1862 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden.
In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij staat vermeld dat de weduwe van D.Dunlop is hertrouwd zodat haar uitkering beeindigd wordt.
De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein D.Dunlop met vlagnummer R12 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
* 1849, 1851 geen vermelding van een schip
* 1855 op het fregat “Menado” 334 last varend voor A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam
* 1858, 1859 op het fregat “Cortgene” 397 last varend voor A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam
Bouma025 vermeldt D.Dunlop Dz als gezagvoerder gedurende:
* 1855 op het 3/m schip “Menado” ex Borneo, gebouwd in 1830 te Rotterdam, 645 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & zn te Rotterdam. Van Calcutta naar Hong Kong verongelukt in de Straat Malakka. Bemanning gered;
* 1858 t/m 1862 op de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
De “Menado”, geladen met “divers”, varend van Calcutta naar Hongkong, onder gezag van kapitein Dunlop, is op 18 oktober bij de South Sands in de straat van Malakka verongelukt.078.
D.Dunlop Dz vertrok op 23 december 1861 vanuit Nieuwediep met de “Cortgene” en 1 landmachtofficier. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.
Familiegegevens
Wilhelmus Hendrikus werd geboren op 23.08.1825 te Rotterdam als z.v. Hendrikus Jacobus Rusman en Grietje de Groot.
Wilhelmus Hendrikus (22) trouwde op 19.11.1856 te Rotterdam met Willemina Verhoeff (22) – geb. te Rotterdam – d.v. Arend Hendrik Verhoeff en Maria Wilhelmina van Beek.
Willemina Verhoeff overleed op 14.06.1879 te Rotterdam (45). (Java Bode 25-07-1879)
Wilhelmus Hendrikus overleed op 23.05.1887 te Soekaboemi (N.I.) (61).
(Overlijdensbericht in het Bataviaasch Nieuwsblad van 02-06-1887)
Kinderen
- Maria Willemina – geb. 01.08.1858 te R’dam
- Willemina Hendrika – geb. 07.11.1860 te R’dam
- Jeannette Victoire – geb. 15.11.1866 te R’dam
- Margaretha Johanna – geb. 25.10.1868 te R’dam
- Maria Willemina – geb. 14.03.1872 te R’dam
- Wilhelmus Hendrikus – geb. 15.05.1874 te R’dam
De Locomotief 30-12-1876
Aangekomen passagiers te Batavia.
Van ROTTERDAM, per Ned. schip NOACH III, gezagv. Bijl, de heren Baermeijer en fam. Rusman.
De heer Rusman begon een toko in Batavia, die in december 1879 beroofd werd.
In maart 1879 vertrok mevr. Rusman met 3 kinderen en baboe naar Nederland per s.s. TORRINGTON. (Bat.Handelsblad 05-03-1879)
ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA:
Familiegegevens en opleiding
Wilhelmus Hendrikus Rusman werd geboren op 25(?) augustus 1825 te Rotterdam als zoon van de Nederlands Hervormde Hendrikus Jacobus Rusman, pakhuisknecht, en Grietje de Groot. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Schiekade OZ wijk 14 nr. 392 beneden. Hij vertrok in 1875 naar Oost-Indië.
Hij trouwde op 19 november 1856 te Rotterdam met Wilhelmina Verhoeff, geboren 24 mei 1843 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Arend Hendrik Verhoeff, boekhouder, en Maria Wilhelmina van Beek005.
Java-Bode 1 juni 1878:
Advertentie. “De ondergetekende heeft door deze de eer aan heren gezagvoerders, eigenaren van stoom- en zeilschepen, mede te delen, dat hij van af heden een scheeps-leverantiezaak voor eigen rekening heeft geopend in de toko, vroeger geoccupeerd door de heer B. Janssen Schipper, en beveelt zich minzaam bij ieder aan, zich voorstellende door een prompte en nette bediening het vertrouwen waardig te maken.
W.H. Rusman, oud-gezagvoerder”
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
W.H.Rusman was met vlagnummer R246 in de periode 1858 t/m 1880 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij staat wèl in de ledenlijst van het Jaarverslag 1858, maar niet in de lijst van aanmeldingen uit dat jaar. Zou hij wellicht toch in 1857 tot het College zijn toegetreden?058.
W.H.Rusman was in 1874 afwisselend commissaris van de maatschappij058.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In het Jaarverslag 1880 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar als effectief lid heeft bedankt058
De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein W.H.Rusman met vlagnummer R246 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
* 1858 van de bark “Amboina” 382 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1859 geen vermelding van schip en boekhouder
* 1862 van de bark “Bezoekie” 397 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1863 van de bark “Cortgene” 397 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1864 van het fregat “Triton” 397 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1865, 1866,
* 1867, 1874 van het fregat “Jason” 438 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1877, 1878 geen vermelding van schip en boekhouder
Vermelding van vertrek en aankomst te Amsterdam093
Naam kapitein Naam schip vertrek aankomst
W.H.Rusman Bezoeki 02 augustus 1861 01 oktober 1862
Bouma025 vermeldt W.H.Rusman als gezagvoerder gedurende:
* 1858 t/m 1859 van het fregat (vanaf 1858 getuigd als bark) “Amboina”, gebouwd in 1840 te Rotterdam, 722 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1859 afgekeurd te Batavia;
* 1861 van de bark “Bezoekie”, gebouwd in 1853 te Rotterdam, 747 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1864 van de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1865 op het fregat “Triton”, gebouwd in 1857 te Schiedam, 750 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1866 t/m 1876 van het 3-m schip “Jason”, gebouwd in 1856 te Rotterdam, 829 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1876 verkocht naar Noorwegen en herdoopt in “Drammerseren”.
Overige bijzonderheden
W.H.Rusman vertrok per 26 april 1867 van Brouwershaven met de “Jason” en een detachement van 3 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 28 juli 1867 na een reis van 93 dagen.
Op 01 juni 1868 vertrok hij van Brouwershaven met de “Fason” en een detachement van 2 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 05 september 1868 na een reis van 96 dagen. Onderweg waren 2 militairen overleden.
Op 18 juni 1869 vertrok hij van Brouwershaven met de “Jason” en een detachement van 2 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 25 september 1869 na een reis van 99 dagen.
Op 12 juli 1879 vertrok hij van Brouwershaven met de “Jason” en 4 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.
In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door W.H.Rusman.104.
Zierikzeesche Courant 09 maart 1864
Op 07 maart 1864 is te Brouwershaven gearriveerd de “Cortgene”, kapt. W.H.Rusman, herkomst niet vermeld, maar met bestemming Rotterdam.
Algemeen Handelsblad Batavia 10 october 1869
Des middag van 23 dezer arriveerde voor de eerste maal ter dezer Reede het 3 mast klipperschip VOORLICHTER, Kapitein Duinker, op 3 Juli van Brouwershaven vertrokken. Dit schip het grootste van de Nederlandsche Koopvaardijvloot meet 2270 ton en werd door J.Smit te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, voor eigen rekening gebouwd. Het vaartuig komt hier op avontuur en bragt herwaarts over een detachement sterk 170 man (82 dagen reis).Tegelijk met de VOORLICHTER kwam alhier aan het schip JASON, Kapitein Rusman, den 18 de Junij van Rotterdam vertrokken aanbrengende een detachement van 150 man (97 dagen reis).
Familiegegevens en opleiding
Geen
De schepen van de kapitein
* Bouma025 vermeldt J.Reekers als gezagvoerder gedurende:
* 1863 van de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Willem Hendrik Schey werd geboren op 10 december 1831 te Borculo. Hij woonde te Rotterdam en behaalde op 27 oktober 1860 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart005.
Willem Hendrik Schey werd geboren op 10 oktober 1821 te Borculo. Hij was 1e stuurman ter koopvaardij. Hij werd in 1857 met nr. 408 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”064 (geboortegegevens kloppen niet met voorgaande opgave!).
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
W.H.Schey was met vlagnummer R173 van 1862 t/m 1873 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.H.Schey met vlagnummer R173 in de ledenlijsten van058:
* 1862, 1863 van de 3/m sch. “Zephyr” 309 last varend voor A. van Hoboken & Co te Rotterdam
* 1864 van het fregat “Cortgene” 713 last varend voor A. van Hoboken & Co te Rotterdam
* 1865 t/m 1867 van het fregat “Triton” 397 last varend voor A. van Hoboken & Co te Rotterdam
Bouma025 vermeldt W.H.Schey als gezagvoerder gedurende:
-
* 1863 t/m 1864 van de 3/msch “Zephir”, gebouwd in 1857 te Rotterdam, 585 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
-
* 1865 van de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam;
-
* 1866 t/m 1870 op het fregat “Triton”, gebouwd in 1857 te Schiedam, 750 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
W.H.Schey vervoerde per 19 juni 1863 vanuit Brouwershaven met de “Zephir” 1 landmachtofficier naar Indië en arriveerde te Batavia op 21 september 1863 na 94 dagen.
Op 23 september 1866 vertrok hij van Brouwershaven met de “Triton” en 11 landmachtofficieren. Hij arriveerde te Batavia op 26 december 1866 na een reis van 94 dagen065.
Zierikzeesche Courant 30 maart 1864
Te Brouwershaven gearrriveerd op 28 maart 1864 de “Zephir”, kapt. W.H.Scheij, komend van Batavia en met bestemming Rotterdam.
Familiegegevens en opleiding
Pieter Wemmerus werd geboren op 31 maart 1835 te Vlaardingen, Nederlands Hervormd. Hij woonde in Vlaardingen (en Rotterdam?) en vertrok op 17 november 1873 naar Noord-Amerika. Hij behaalde op 31 juli 1858 het diploma 2e stuurman en op 19 oktober 1859 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart.
Hij was getrouwd met Alida Maria Harms, geboren te Amsterdam, Nederlands Hervormd005
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
P.Wemmerus Pz. was met vlagnummer R77 in de periode 1864 t/m 1871 effectief lid voor de vlag van het Rotterdamse zeeanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij voerde dus wèl de collegevlag, maar had geen recht op financiële tegemoetkomingen058
Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein P.Wemmerus Pz met vlagnummer R77 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
* 1864 van de s/m sch. “Zephyr” 309 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
* 1865 t/m 1867 van de bark “Cortgene” 397 last varend voor A. van Hoboken & Zonen te Rotterdam
Bouma025 vermeldt P.Wemmerus Pz als gezagvoerder gedurende:
* 1865 van de 3/msch “Zephir”, gebouwd in 1857 te Rotterdam, 585 ton o.m., varend voor A. van Hoboken & Zn te Rotterdam;
* 1866 t/m 1869 van de bark “Cortgene”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 752 ton o.m., varend voor A.van Hoboken & Zn te Rotterdam. Het schip werd gesloopt in Rotterdam.
Overige bijzonderheden
P.Wemmerus vertrok op 15 januari 1867 uit Brouwershaven met de “Cortgene” en 4 landmachtofficieren. Hij arriveerde te Batavia op 24 april 1867 na een reis van 99 dagen.
Op 11 april 1868 vertrok hij van Brouwershaven met de “Cortgene” en 1 landmachtsoldaat. Hij arriveerde te Batavia op 25 juli 1868 na een reis van 105 dagen065.
|